首頁
大學生
碩士生
博士生
系友
元智首頁
工管系學會
網站地圖
聯絡我們
Portal
English
首頁
IEM電子報
系友
元智首頁
工管系學會
網站地圖
聯絡我們
Portal
English
系所介紹
系所簡介
歷任系主任
IEET工程教育認證
系所成員
師資介紹
行政人員
退休教師
名譽教授
學術研究
學術活動
建教合作
科技部計劃
最新著作
課程與學程
學期課表
課程簡介
相關學程
麻辣課程
大學部課程地圖
大學部修業規定
研究所修業規定
下載區
特色實驗室
獎學金
招生專區
其它資訊
相關法規
相關連結
公佈欄
演講公告
管理員登入
元智大學工業工程與管理學系所
中
En
Fb
智慧製造 及 智慧農業
智慧生活
美麗的校園
美麗的校園夜景
整合領域的領航者 元智工管
我們的教育理念
大學部教育目標
大學部核心能力
國際友善學習環境
多采多姿的學生生活
天工 樞機 、 智肇 元智
歷任系主任
第一任
葉若春教授
1989年8月-1994年7月
第二任
江行全教授
1994年8月-1997年7月
第三任
張百棧教授
1997年8月-2001年7月
第四任
蔡篤銘教授
2001年8月-2004年7月
第五任
陳雲岫教授
2004年8月-2010年7月
2022年2月-2022年7月
(代理)
第六任
鄭春生教授
2010年8月-2016年7月
第七任
梁韵嘉教授
2016年8月-2022年1月
第八任
蔡介元教授
2022年8月-迄今